28. april 2017Hans Alfred Tüchsen forlater ledelsenTUCHSEN HOLDING ApSHans Alfred Tüchsen forlater ledelsen for TUCHSEN HOLDING ApS etter en periode på 17 år.Se mere
14. januar 2017Hans Alfred Tüchsen forlater ledelsenTÜCHSEN BYG ApSHans Alfred Tüchsen forlater ledelsen for TÜCHSEN BYG ApS etter en periode på 36 år.Se mere
15. desember 2016Underskudd på DKK 1,8 mio.TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2016 · Jydske VestkystenSe billederne: Tüchsen har taget flaget nedOg det blev den flere gange, da Hans Tüchsen sagde farvel efter 42 år som bygmester i Sdr. Les artikkel
25. november 2015Underskudd på DKK 25.030 TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2015Underskudd på DKK 16.232 TÜCHSEN BYG ApSTÜCHSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2014Underskudd på DKK 90.710 TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2014Underskudd på DKK 84.169 TÜCHSEN BYG ApSTÜCHSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2014Anette Rahlff Hansen blir med i ledelsenTÜCHSEN BYG ApSAnette Rahlff Hansen erstatter Inge Tüchsen i ledelsen for TÜCHSEN BYG ApS etter en periode på 2 år. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2013Overskudd på DKK 2.080 TÜCHSEN BYG ApSTÜCHSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2013Underskudd på DKK 418.931 TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2012 til 30. juni. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2013Underskudd på DKK 1,3 mio.TÜCHSEN BYG ApSTÜCHSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2012Underskudd på DKK 809.991 TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2011 til 1. april. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2012Inge Tüchsen blir med i ledelsenTÜCHSEN BYG ApSInge Tüchsen erstatter Jeppe Bro Jessen i ledelsen for TÜCHSEN BYG ApS etter en periode på 8 måneder. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortTÜCHSEN BYG ApSTÜCHSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2011Jeppe Bro Jessen blir med i ledelsenTÜCHSEN BYG ApSJeppe Bro Jessen erstatter Hans-Ole Jessen i ledelsen for TÜCHSEN BYG ApS etter en periode på 3 år. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2011Regnskap for 2011 offentligjortTUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2010 til 1. april. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortTÜCHSEN BYG ApSTÜCHSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortTUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2009 til 1. april. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2010AdresseendringTÜCHSEN BYG ApSTÜCHSEN BYG ApS flytter til ny adresse i Sønder Omme. Hans Alfred Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere