11. desember 2017Endring i eierkretsenTUCHSEN HOLDING ApSInge Tüchsen er ikke lenger registrert som reell eier av TUCHSEN HOLDING ApS.Se mere
28. november 2017Overskudd på DKK 4.018 TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Inge Tüchsen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. april 2017Inge Tüchsen forlater ledelsenTUCHSEN HOLDING ApSInge Tüchsen forlater ledelsen for TUCHSEN HOLDING ApS etter en periode på 17 år.Se mere
28. april 2017Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONTUCHSEN HOLDING ApSTidligere status: Normal. Inge Tüchsen eier 100% av virksomheten.Se mere
15. desember 2016Underskudd på DKK 1,8 mio.TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2015Underskudd på DKK 25.030 TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2014Underskudd på DKK 90.710 TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2014Anette Rahlff Hansen blir med i ledelsenTÜCHSEN BYG ApSAnette Rahlff Hansen erstatter Inge Tüchsen i ledelsen for TÜCHSEN BYG ApS etter en periode på 2 år.Se mere
18. desember 2013Overskudd på DKK 2.080 TÜCHSEN BYG ApSTÜCHSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2013Underskudd på DKK 418.931 TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2012 til 30. juni. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2013Underskudd på DKK 1,3 mio.TÜCHSEN BYG ApSTÜCHSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2012Underskudd på DKK 809.991 TUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2011 til 1. april. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2012Inge Tüchsen blir med i ledelsenTÜCHSEN BYG ApSInge Tüchsen erstatter Jeppe Bro Jessen i ledelsen for TÜCHSEN BYG ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
12. juli 2011Regnskap for 2011 offentligjortTUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2010 til 1. april. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortTUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2009 til 1. april. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortTUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2008 til 1. april. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortTUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2007 til 1. april. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortTUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2006 til 1. april. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortTUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2005 til 1. april. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortTUCHSEN HOLDING ApSTUCHSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. april 2004 til 1. april. Inge Tüchsen er medlem af ledelsen.Se mere