18. juni 2019Daniel John Sørensen blir med i ledelsenDS Ventilation ApSDaniel John Sørensen erstatter Hayley Sørensen i ledelsen for DS Ventilation ApS etter en periode på 3 år.Se mere
19. juni 2018Underskudd på DKK 3.750 DS Ventilation ApSDS Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hayley Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2017Underskudd på DKK 8.750 DS Ventilation ApSDS Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. januar 2016 til 31. desember 2016. Hayley Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2016Hayley Sørensen blir med i ledelsenDS Ventilation ApSHayley Sørensen blir med i ledelsen for DS Ventilation ApS.Se mere
24. juni 2011Daniel John Sørensen blir med i ledelsenDS VENTILATIONSMONTAGE ApSDaniel John Sørensen erstatter Hayley Sørensen i ledelsen for DS VENTILATIONSMONTAGE ApS etter en periode på 1 måned.Se mere
1. juni 2011Ny bransje: Vvs- og blikkenslagerforretningerDS VENTILATIONSMONTAGE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Hayley Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2011StiftelseDS VENTILATIONSMONTAGE ApSDS VENTILATIONSMONTAGE ApS stiftes i bransjen uoplyst. Hayley Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere