19. januar 2023Daniel John Sørensen forlater ledelsenDS HOLDING 2011 ApSDaniel John Sørensen forlater ledelsen for DS HOLDING 2011 ApS etter en periode på 12 år.Se mere
19. januar 2023Endring i eierkretsenDS HOLDING 2011 ApSDaniel John Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av DS HOLDING 2011 ApS.Se mere
13. januar 2023Daniel John Sørensen forlater ledelsenDS Ventilation ApSDaniel John Sørensen forlater ledelsen for DS Ventilation ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. januar 2023Endring i eierkretsenDS Ventilation ApSDaniel John Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av DS Ventilation ApS.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 0 DS HOLDING 2011 ApSDS HOLDING 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 0 DS Ventilation ApSDS Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2021Underskudd på DKK 875 DS HOLDING 2011 ApSDS HOLDING 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2021Underskudd på DKK 375 DS Ventilation ApSDS Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2020Underskudd på DKK 3.577 DS HOLDING 2011 ApSDS HOLDING 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2020Underskudd på DKK 750 DS Ventilation ApSDS Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2019Underskudd på DKK 1.250 DS Ventilation ApSDS Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2019Underskudd på DKK 2.897 DS HOLDING 2011 ApSDS HOLDING 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2019Daniel John Sørensen blir med i ledelsenDS Ventilation ApSDaniel John Sørensen erstatter Hayley Sørensen i ledelsen for DS Ventilation ApS etter en periode på 3 år.Se mere
19. juni 2018Underskudd på DKK 8.402 DS HOLDING 2011 ApSDS HOLDING 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2018Underskudd på DKK 3.750 DS Ventilation ApSDS Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Daniel John Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
9. juni 2017Underskudd på DKK 13.848 DS HOLDING 2011 ApSDS HOLDING 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2017Underskudd på DKK 8.750 DS Ventilation ApSDS Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. januar 2016 til 31. desember 2016. Daniel John Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
10. august 2016Daniel John Sørensen forlater ledelsenDS VENTILATIONSMONTAGE ApSDaniel John Sørensen forlater ledelsen for DS VENTILATIONSMONTAGE ApS etter en periode på 5 år.Se mere
31. mai 2016Underskudd på DKK 75.786 DS HOLDING 2011 ApSDS HOLDING 2011 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Daniel John Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2016Hayley Sørensen blir med i ledelsenDS Ventilation ApSHayley Sørensen blir med i ledelsen for DS Ventilation ApS. Daniel John Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere