20. augustNicolai Øksenholt Michaelsen forlater ledelsenNH HOLDING RANDERS ApSNicolai Øksenholt Michaelsen forlater ledelsen for NH HOLDING RANDERS ApS etter en periode på 10 år. Heine Kjær eier 50% av virksomheten.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGNH HOLDING RANDERS ApSTidligere status: Normal. Heine Kjær eier 50% av virksomheten.Se mere
6. juliUnderskudd på DKK 1,4 mio.Ejendomsselskabet Kulholmsvej ApSEjendomsselskabet Kulholmsvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Heine Kjær er medlem av styret.Se mere
18. aprilHeine Kjær forlater styretBolværket ApSHeine Kjær forlater styret for Bolværket ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. marsHeine Kjær forlater ledelsenBolværket ApSHeine Kjær forlater ledelsen for Bolværket ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. januarHeine Kjær slutter som adm. direktørSelskabet 29.1.2024 apsHeine Kjær slutter som adm. direktør i Selskabet 29.1.2024 aps.Se mere
30. januarNy status UNDER KONKURSSelskabet 29.1.2024 apsTidligere status: Normal. Heine Kjær eier 50% av virksomheten.Se mere
29. januarNytt navn: Selskabet 29.1.2024 apsProværktøj ApSProværktøj ApS skifter navn til Selskabet 29.1.2024 aps. Heine Kjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. januarHeine Kjær forlater styretBROKERS Inc. ApSHeine Kjær forlater styret for BROKERS Inc. ApS etter en periode på 1 år.Se mere
9. januarNicolai Øksenholt Michaelsen forlater ledelsenBROKERS Inc. ApSNicolai Øksenholt Michaelsen forlater ledelsen for BROKERS Inc. ApS etter en periode på 6 år. Heine Kjær eier 40% av virksomheten.Se mere
9. januarNy status UNDER KONKURSBROKERS Inc. ApSTidligere status: Normal. Heine Kjær eier 40% av virksomheten.Se mere
31. desember 2023Knud Birk Sørensen forlater styretBolværket ApSKnud Birk Sørensen forlater styret for Bolværket ApS etter en periode på 1 år. Heine Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2023Knud Birk Sørensen forlater styretBROKERS Inc. ApSKnud Birk Sørensen forlater styret for BROKERS Inc. ApS etter en periode på 11 måneder. Heine Kjær eier 40% av virksomheten.Se mere
4. september 2023Outletbutik søger deltid butiksassistentBROKERS Inc. ApS · SilkeborgBROKERS Inc. ApS søger ny medarbejder i Silkeborg på deltid. Kontaktperson: Betina Udsen. Heine Kjær eier 40% av virksomheten.Se jobopslag
4. september 2023Outletbutik i Silkeborg søger medarbejderBROKERS Inc. ApS · SilkeborgBROKERS Inc. ApS søger ny medarbejder i Silkeborg på fuld tid. Kontaktperson: Betina Udsen, Butikschef. Heine Kjær eier 40% av virksomheten.Se jobopslag
6. august 2023 · Randers AmtsavisNy kok i spidsen for Randers-spisestedet: Ella begyndte som jurist, men nu vil hun ramme hele byen med alsidigt menukort- Til vinter kommer vi også til at arrangere fællesspisning hver onsdag, hvor vi serverer en enkelt ret, som vi sælger billigt, hvis man booker bord i forvejen, siger Heine Kjær.Les artikkel
11. juli 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.NH HOLDING RANDERS ApSNH HOLDING RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Heine Kjær eier 50% av virksomheten.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 1,2 mio.Proværktøj ApSProværktøj ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Heine Kjær er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 601.946 BROKERS Inc. ApSBROKERS Inc. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Heine Kjær eier 40% av virksomheten.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 543.538 Ejendomsselskabet Kulholmsvej ApSEjendomsselskabet Kulholmsvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Heine Kjær er medlem av styret.Se mere