23. septemberKristoffer Kirkegaard Thomsen forlater ledelsenKroneHjælp ApSKristoffer Kirkegaard Thomsen forlater ledelsen for KroneHjælp ApS etter en periode på 2 år.Se mere
23. septemberNy status UNDER KONKURSKroneHjælp ApSTidligere status: Normal. Kristoffer Kirkegaard Thomsen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. juliUnderskudd på DKK 91.765 KroneHjælp ApSKroneHjælp ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. februar 2023 til 31. desember 2023. Kristoffer Kirkegaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. marsEndring i eierkretsenKroneHjælp ApSKristoffer Kirkegaard Thomsen registrert som reell eier av KroneHjælp ApS.Se mere
4. juli 2023Endring i eierkretsenKroneHjælp ApSKristoffer Kirkegaard Thomsen er ikke lenger registrert som reell eier av KroneHjælp ApS.Se mere
15. februar 2023StiftelseKroneHjælp ApSKroneHjælp ApS stiftes i bransjen call centres virksomhed. Kristoffer Kirkegaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2022Endring i eierkretsenDiner Randers IVSKristoffer Kirkegaard Thomsen er ikke lenger registrert som reell eier av Diner Randers IVS.Se mere
10. juni 2021Patrick Fisker Flensted blir med i ledelsenBygge Gruppen Danmark ApSPatrick Fisker Flensted erstatter Kristoffer Kirkegaard Thomsen i ledelsen for Bygge Gruppen Danmark ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
10. juni 2021Endring i eierkretsenBygge Gruppen Danmark ApSKristoffer Kirkegaard Thomsen er ikke lenger registrert som reell eier av Bygge Gruppen Danmark ApS.Se mere
1. juni 2021Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberThomsen Handel & Finans ApSTidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Kristoffer Kirkegaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2021StiftelseThomsen Handel & Finans ApSThomsen Handel & Finans ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Kristoffer Kirkegaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2021Ny status UNDER KONKURSDiner Randers IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Kristoffer Kirkegaard Thomsen eier 25% av virksomheten.Se mere
16. oktober 2020Nicolai Øksenholt Michaelsen slutter som adm. direktørDiner Randers IVSNicolai Øksenholt Michaelsen slutter som adm. direktør i Diner Randers IVS. Kristoffer Kirkegaard Thomsen eier 25% av virksomheten.Se mere
16. oktober 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDiner Randers IVSTidligere status: Normal. Kristoffer Kirkegaard Thomsen eier 25% av virksomheten.Se mere
13. oktober 2020AdresseendringDiner Randers IVSDiner Randers IVS flytter fra Randers C til København Ø. Kristoffer Kirkegaard Thomsen eier 25% av virksomheten.Se mere
10. september 2020Underskudd på DKK 357.692 Diner Randers IVSDiner Randers IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kristoffer Kirkegaard Thomsen eier 25% av virksomheten.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 116.186 Diner Randers IVSDiner Randers IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kristoffer Kirkegaard Thomsen eier 25% av virksomheten.Se mere
19. juni 2018Underskudd på DKK 124.446 Diner Randers IVSDiner Randers IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kristoffer Kirkegaard Thomsen eier 25% av virksomheten.Se mere
1. juli 2017Endring i eierkretsenDiner Randers IVSKristoffer Kirkegaard Thomsen registrert som reell eier av Diner Randers IVS.Se mere