13. november 2012Helene Stjernholm forlater ledelsenSTJERNHOLM & STJERNHOLM HOLDING ApSHelene Stjernholm forlater ledelsen for STJERNHOLM & STJERNHOLM HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. september 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSTJERNHOLM & STJERNHOLM HOLDING ApSTidligere status: Normal. Helene Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortSTJERNHOLM & STJERNHOLM HOLDING ApSSTJERNHOLM & STJERNHOLM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2010 til 31. desember 2010. Helene Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2010StiftelseSTJERNHOLM & STJERNHOLM HOLDING ApSSTJERNHOLM & STJERNHOLM HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Helene Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2006Palle Asger Madsen blir med i styretDANSKE HÅNDSKOMAGERE ApSPalle Asger Madsen erstatter Helene Stjernholm i styret for DANSKE HÅNDSKOMAGERE ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
29. desember 2005Leif Preben Kristensen blir med i ledelsenNORDISK HÅNDSKOMAGERI & DESIGN ApSLeif Preben Kristensen erstatter Helene Stjernholm i ledelsen for NORDISK HÅNDSKOMAGERI & DESIGN ApS etter en periode på 3 uker.Se mere
5. desember 2005StiftelseNORDISK HÅNDSKOMAGERI & DESIGN ApSNORDISK HÅNDSKOMAGERI & DESIGN ApS stiftes i bransjen fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr. Helene Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2005Helene Stjernholm blir med i styretDANSKE HÅNDSKOMAGERE ApSHelene Stjernholm blir med i styret for DANSKE HÅNDSKOMAGERE ApS.Se mere
12. oktober 2005Helene Stjernholm forlater ledelsenDANSKE HÅNDSKOMAGERE ApSHelene Stjernholm forlater ledelsen for DANSKE HÅNDSKOMAGERE ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
7. april 2005Ny bransje: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, prDANSKE HÅNDSKOMAGERE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Helene Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2005StiftelseDANSKE HÅNDSKOMAGERE ApSDANSKE HÅNDSKOMAGERE ApS stiftes i bransjen uoplyst. Helene Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2003Helene Stjernholm forlater styretSTJERNEPAK ApSHelene Stjernholm forlater styret for STJERNEPAK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
3. mars 2003Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSTJERNEPAK ApSTidligere status: Normal. Helene Stjernholm er medlem av styret.Se mere
15. november 2002Helene Stjernholm forlater styretSTJERNHOLM ApSHelene Stjernholm forlater styret for STJERNHOLM ApS etter en periode på 1 år.Se mere
7. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortSTJERNHOLM ApSSTJERNHOLM ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2000 til 30. juni 2001. Helene Stjernholm er medlem av styret.Se mere
7. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortSTJERNEPAK ApSSTJERNEPAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2000 til 30. juni 2001. Helene Stjernholm er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2001Helene Stjernholm blir med i styretSTJERNHOLM ApSHelene Stjernholm erstatter Tage Gerner Nielsen Søndergaard i styret for STJERNHOLM ApS etter en periode på 1 år.Se mere
24. oktober 2001Helene Stjernholm blir med i styretSTJERNEPAK ApSHelene Stjernholm erstatter Tage Gerner Nielsen Søndergaard i styret for STJERNEPAK ApS etter en periode på 1 år.Se mere