16. juni 2004Benny Lund Rasmussen blir med i ledelsenSECURE SUNSHADE ApSBenny Lund Rasmussen erstatter Vibeke Stjernholm i ledelsen for SECURE SUNSHADE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortSECURE SUNSHADE ApSSECURE SUNSHADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. juli 2002 til 31. desember 2002. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2003Vibeke Stjernholm forlater styretSTJERNEPAK ApSVibeke Stjernholm forlater styret for STJERNEPAK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
30. april 2003Vibeke Stjernholm forlater ledelsenSTJERNHOLM ApSVibeke Stjernholm forlater ledelsen for STJERNHOLM ApS etter en periode på 3 år.Se mere
30. april 2003Vibeke Stjernholm forlater ledelsenSTJERNEPAK ApSVibeke Stjernholm forlater ledelsen for STJERNEPAK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
3. mars 2003Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSTJERNEPAK ApSTidligere status: Normal. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2003Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSTJERNHOLM ApSTidligere status: Normal. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2002Vibeke Stjernholm forlater styretSTJERNHOLM ApSVibeke Stjernholm forlater styret for STJERNHOLM ApS etter en periode på 2 år.Se mere
15. november 2002AdresseendringSTJERNHOLM ApSSTJERNHOLM ApS flytter til ny adresse i Jerslev Sjælland. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2002StiftelseSECURE SUNSHADE ApSSECURE SUNSHADE ApS stiftes i bransjen uoplyst. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortSTJERNHOLM ApSSTJERNHOLM ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2000 til 30. juni 2001. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortSTJERNEPAK ApSSTJERNEPAK ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2000 til 30. juni 2001. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2001Helene Stjernholm blir med i styretSTJERNHOLM ApSHelene Stjernholm erstatter Tage Gerner Nielsen Søndergaard i styret for STJERNHOLM ApS etter en periode på 1 år. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2001Helene Stjernholm blir med i styretSTJERNEPAK ApSHelene Stjernholm erstatter Tage Gerner Nielsen Søndergaard i styret for STJERNEPAK ApS etter en periode på 1 år. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2000Ny bransje: Udlejning af entreprenørmaterielSTJERNHOLM ApSTidligere bransje: Uoplyst. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2000Ny bransje: Pakkerier mv.STJERNEPAK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2000StiftelseSTJERNEPAK ApSSTJERNEPAK ApS stiftes i bransjen uoplyst. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2000StiftelseSTJERNHOLM ApSSTJERNHOLM ApS stiftes i bransjen uoplyst. Vibeke Stjernholm er medlem af ledelsen.Se mere