27. august 2013Helge Brünnich Smith forlater ledelsenSMITH ApSHelge Brünnich Smith forlater ledelsen for SMITH ApS etter en periode på 8 år.Se mere
21. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSMITH ApSSMITH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Helge Brünnich Smith er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSMITH ApSSMITH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Helge Brünnich Smith er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSMITH ApSSMITH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Helge Brünnich Smith er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortSMITH ApSSMITH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Helge Brünnich Smith er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortSMITH ApSSMITH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Helge Brünnich Smith er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2007John-Holger Ørskov Hansen blir med i ledelsenTROELSEN & SMITH ApSJohn-Holger Ørskov Hansen erstatter Helge Brünnich Smith i ledelsen for TROELSEN & SMITH ApS etter en periode på 2 år.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortSMITH ApSSMITH ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. oktober 2005 til 31. desember 2006. Helge Brünnich Smith er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2007Ny bransje: Administration af fast ejendom på kontraktbasisTROELSEN & SMITH ApSTidligere bransje: Uoplyst. Helge Brünnich Smith er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortTROELSEN & SMITH ApSTROELSEN & SMITH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2006 til 31. desember 2006. Helge Brünnich Smith er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2006StiftelseTROELSEN & SMITH ApSTROELSEN & SMITH ApS stiftes i bransjen uoplyst. Helge Brünnich Smith er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2005StiftelseSMITH ApSSMITH ApS stiftes i bransjen uoplyst. Helge Brünnich Smith er medlem af ledelsen.Se mere