18. februar 2006Helle Bordinggaard forlater ledelsenEGETOFT ApSHelle Bordinggaard forlater ledelsen for EGETOFT ApS etter en periode på 8 år.Se mere
13. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2002AdresseendringEGETOFT ApSEGETOFT ApS flytter fra Frederiksberg til Greve. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2002Regnskap for 2001 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2001Regnskap for 2000 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 1998Helle Bordinggaard forlater ledelsenEXPANSION MARKETING BUREAU ApSHelle Bordinggaard forlater ledelsen for EXPANSION MARKETING BUREAU ApS etter en periode på 8 år.Se mere
30. juni 1998StiftelseEGETOFT ApSEGETOFT ApS stiftes i bransjen uoplyst. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 1997Ny status UNDER KONKURSEXPANSION MARKETING BUREAU ApSTidligere status: Normal. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 1992Nytt navn: EXPANSION MARKETING BUREAU ApSNNSR 102 ApSNNSR 102 ApS skifter navn til EXPANSION MARKETING BUREAU ApS. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 1992Søren Willumsen forlater ledelsenNNSR 102 ApSSøren Willumsen forlater ledelsen for NNSR 102 ApS etter en periode på 2 år. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 1990StiftelseNNSR 102 ApSNNSR 102 ApS stiftes i 1990. Helle Bordinggaard er medlem af ledelsen.Se mere