18. februar 2006Torben Arne Belling Jensen forlater ledelsenEGETOFT ApSTorben Arne Belling Jensen forlater ledelsen for EGETOFT ApS etter en periode på 8 år.Se mere
13. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Torben Arne Belling Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Torben Arne Belling Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2002AdresseendringEGETOFT ApSEGETOFT ApS flytter fra Frederiksberg til Greve. Torben Arne Belling Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2002Regnskap for 2001 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Torben Arne Belling Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2001Regnskap for 2000 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Torben Arne Belling Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Torben Arne Belling Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortEGETOFT ApSEGETOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Torben Arne Belling Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1998StiftelseEGETOFT ApSEGETOFT ApS stiftes i bransjen uoplyst. Torben Arne Belling Jensen er medlem af ledelsen.Se mere