28. november 2023StiftelseHelle KJ Holding ApSHelle KJ Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Helle Knudsen Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2017 · TransportmagasinetNyt fra bestyrelser og direktionsgangeFS Spedition A/S Jakob Kristoffer Larsen er trådt ind i bestyrelsen for FS Spedition A/S, mens Helle Knudsen Jørgensen er trådt ud (kilde: Les artikkel
20. september 2017 · Transport TidendeSelskabsnyt - 20. septemberHelle Knudsen Jørgensen fratræder bestyrelsen. Les artikkel
31. oktober 2016Jakob Kristoffer Larsen blir med i styretFS SPEDITION A/SJakob Kristoffer Larsen erstatter Helle Knudsen Jørgensen i styret for FS SPEDITION A/S etter en periode på 9 år.Se mere
23. oktober 2015Overskudd på DKK 886.333 FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Helle Knudsen Jørgensen er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2014Overskudd på DKK 1,1 mio.FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Helle Knudsen Jørgensen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2013Underskudd på DKK 784.853 FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Helle Knudsen Jørgensen er medlem av styret.Se mere
29. desember 2012Underskudd på DKK 35.713 FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Helle Knudsen Jørgensen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortFS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Helle Knudsen Jørgensen er medlem av styret.Se mere
3. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortFS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010. Helle Knudsen Jørgensen er medlem av styret.Se mere
14. desember 2010Marianne Svane Brinch blir med i styretFS SPEDITION A/SMarianne Svane Brinch blir med i styret for FS SPEDITION A/S. Helle Knudsen Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortFS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2008 til 30. juni 2009. Helle Knudsen Jørgensen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2008StiftelseFS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S stiftes i bransjen speditører. Helle Knudsen Jørgensen er medlem av styret.Se mere