20. november 2023Overskudd på DKK 12 mio.FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2023Overskudd på DKK 5.555 FS Horseboxes ApSFS Horseboxes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2023Simon Kristoffer Jørgensen blir med i styretFS SPEDITION A/SSimon Kristoffer Jørgensen blir med i styret for FS SPEDITION A/S. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2023 · RidehestenEuropapremiere på Hest og RytterJo, det gør FS Horseboxes anført af Jakob Larsen, som selv har været med til at udvikle produktet. Les artikkel
30. november 2022Overskudd på DKK 9,4 mio.FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Underskudd på DKK 9.162 FS Horseboxes ApSFS Horseboxes ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. april 2021 til 30. juni. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2021Overskudd på DKK 5,0 mio.FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2021StiftelseFS Horseboxes ApSFS Horseboxes ApS stiftes i bransjen engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2020Overskudd på DKK 4,5 mio.FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2019Overskudd på DKK 3,0 mio.FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2019Endring i eierkretsenFS SPEDITION A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av FS SPEDITION A/S. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2018 · TransportmagasinetNyt fra bestyrelser og direktionsgangeJakob Kristoffer Larsen er indtrådt i direktionen hos FS Spedition A/S i stedet for Lene Knudsen Jørgensen, og ligeledes er René Kristoffer Jørgensen trådt ind i bestyrelsen i stedet for Marianne Svane Brinch (kilde: Les artikkel
13. november 2018 · Transport TidendeSelskabsnyt 13. november"Jakob Kristoffer Larsen", den 08.11.2018.Les artikkel
12. november 2018Overskudd på DKK 1,9 mio.FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2018René Kristoffer Jørgensen blir med i styretFS SPEDITION A/SRené Kristoffer Jørgensen erstatter Marianne Svane Brinch i styret for FS SPEDITION A/S etter en periode på 8 år. Jakob Kristoffer Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2018Jakob Kristoffer Larsen blir med i ledelsenFS SPEDITION A/SJakob Kristoffer Larsen erstatter Lene Knudsen Jørgensen i ledelsen for FS SPEDITION A/S etter en periode på 11 år.Se mere
14. november 2017Overskudd på DKK 1,9 mio.FS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jakob Kristoffer Larsen er medlem av styret.Se mere
22. september 2017 · TransportmagasinetNyt fra bestyrelser og direktionsgangeFS Spedition A/S Jakob Kristoffer Larsen er trådt ind i bestyrelsen for FS Spedition A/S, mens Helle Knudsen Jørgensen er trådt ud (kilde: Les artikkel
20. september 2017 · Transport TidendeSelskabsnyt - 20. septemberNy hos FS Spedition A/S Hos FS Spedition A/S, cvr-nr. 31164249, Uldum Hedevej 8 i Uldum, tiltræder Jakob Kristoffer Larsen bestyrelsen. Les artikkel
20. desember 2016AdresseendringFS SPEDITION A/SFS SPEDITION A/S flytter fra Daugård til Uldum. Jakob Kristoffer Larsen er medlem av styret.Se mere