28. juni 2000Mette Kirstine Andersen blir med i styretFIRST GROUP CONSULTING A/SMette Kirstine Andersen erstatter Helle Merete Jensen i styret for FIRST GROUP CONSULTING A/S etter en periode på 11 år.Se mere
25. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortFIRST GROUP CONSULTING A/SFIRST GROUP CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Helle Merete Jensen er medlem av styret.Se mere
4. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortFIRST GROUP CONSULTING A/SFIRST GROUP CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Helle Merete Jensen er medlem av styret.Se mere
24. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortFIRST GROUP CONSULTING A/SFIRST GROUP CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Helle Merete Jensen er medlem av styret.Se mere
21. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortFIRST GROUP CONSULTING A/SFIRST GROUP CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Helle Merete Jensen er medlem av styret.Se mere
2. januar 1995Kurt Søgaard Nielsen forlater styretFIRST GROUP CONSULTING A/SKurt Søgaard Nielsen forlater styret for FIRST GROUP CONSULTING A/S etter en periode på 6 år. Helle Merete Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. september 1994Bengt Weidegaard forlater styretFIRST GROUP CONSULTING A/SBengt Weidegaard forlater styret for FIRST GROUP CONSULTING A/S etter en periode på 6 år. Helle Merete Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. desember 1992Nytt navn: FIRST GROUP CONSULTING A/SVICH 1230 ApSVICH 1230 ApS skifter navn til FIRST GROUP CONSULTING A/S. Helle Merete Jensen er medlem av styret.Se mere
11. desember 1992Nils Jensen forlater styretVICH 1230 ApSNils Jensen forlater styret for VICH 1230 ApS etter en periode på 4 år. Helle Merete Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. desember 1992Nils Jensen forlater ledelsenVICH 1230 ApSNils Jensen forlater ledelsen for VICH 1230 ApS etter en periode på 4 år. Helle Merete Jensen er medlem av styret.Se mere
31. mai 1991Flere forlater styretVICH 1230 ApS2 medlemmer forlater styret for VICH 1230 ApS. Helle Merete Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. oktober 1989Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 1230 ApSVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 1230 ApS etter en periode på 9 måneder. Helle Merete Jensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 1989StiftelseVICH 1230 ApSVICH 1230 ApS stiftes i bransjen restauranter. Helle Merete Jensen er medlem av styret.Se mere