21. juni 2004Henning Axel Schmidt forlater ledelsenHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApSHenning Axel Schmidt forlater ledelsen for HANDELSSELSKABET HARALDHUS ApS etter en periode på 10 år.Se mere
31. oktober 2003Ny status UNDER KONKURSHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApSTidligere status: Normal. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApSHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApSHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2002Ny status NORMALHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2002Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApSTidligere status: Normal. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApSHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2000Niels Jørgen Ehlert Hørup forlater ledelsenHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApSNiels Jørgen Ehlert Hørup forlater ledelsen for HANDELSSELSKABET HARALDHUS ApS etter en periode på 6 år. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2000AdresseendringHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApSHANDELSSELSKABET HARALDHUS ApS flytter fra Århus C til Mårslet. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2000Nytt navn: HANDELSSELSKABET HARALDHUS ApSTANDLÆGERNE HARALDHUS ApSTANDLÆGERNE HARALDHUS ApS skifter navn til HANDELSSELSKABET HARALDHUS ApS. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortTANDLÆGERNE HARALDHUS ApSTANDLÆGERNE HARALDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortTANDLÆGERNE HARALDHUS ApSTANDLÆGERNE HARALDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortTANDLÆGERNE HARALDHUS ApSTANDLÆGERNE HARALDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortTANDLÆGERNE HARALDHUS ApSTANDLÆGERNE HARALDHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 1994Nytt navn: TANDLÆGERNE HARALDHUS ApSJUT NR. 9412 ApSJUT NR. 9412 ApS skifter navn til TANDLÆGERNE HARALDHUS ApS. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 1994Steffen Ebdrup forlater ledelsenJUT NR. 9412 ApSSteffen Ebdrup forlater ledelsen for JUT NR. 9412 ApS etter en periode på 5 måneder. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1994StiftelseJUT NR. 9412 ApSJUT NR. 9412 ApS stiftes i bransjen praktiserende tandlæger. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 1992Henning Axel Schmidt forlater ledelsenTANDLÆGE HENNING AXEL SCHMIDT ApSHenning Axel Schmidt forlater ledelsen for TANDLÆGE HENNING AXEL SCHMIDT ApS etter en periode på 1 år.Se mere
23. oktober 1991Nytt navn: TANDLÆGE HENNING AXEL SCHMIDT ApSApS KBIL 38 NR. 1423ApS KBIL 38 NR. 1423 skifter navn til TANDLÆGE HENNING AXEL SCHMIDT ApS. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 1991Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 38 NR. 1423Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 38 NR. 1423 etter en periode på 6 måneder. Henning Axel Schmidt er medlem af ledelsen.Se mere