29. desember 1998Henning Graugaard Nielsen forlater styretFONDEN LYSTRUPHAVEHenning Graugaard Nielsen forlater styret for FONDEN LYSTRUPHAVE etter en periode på 13 år.Se mere
30. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortFONDEN LYSTRUPHAVEFONDEN LYSTRUPHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Henning Graugaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. mars 1998Svend Stig Knudsen forlater styretFONDEN LYSTRUPHAVESvend Stig Knudsen forlater styret for FONDEN LYSTRUPHAVE etter en periode på 12 år. Henning Graugaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 1997Aage Klausholm forlater ledelsenFONDEN LYSTRUPHAVEAage Klausholm forlater ledelsen for FONDEN LYSTRUPHAVE etter en periode på 11 år. Henning Graugaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortFONDEN LYSTRUPHAVEFONDEN LYSTRUPHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Henning Graugaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
24. mars 1997Erstatning i styretFONDEN LYSTRUPHAVE8 endringer i styret for FONDEN LYSTRUPHAVE. Henning Graugaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. oktober 1996Regnskap for 1995 offentligjortFONDEN LYSTRUPHAVEFONDEN LYSTRUPHAVE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Henning Graugaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. august 1996Jens Møller Pedersen blir med i ledelsenFONDEN LYSTRUPHAVEJens Møller Pedersen blir med i ledelsen for FONDEN LYSTRUPHAVE. Henning Graugaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. mars 1996Erstatning i styretFONDEN LYSTRUPHAVE4 endringer i styret for FONDEN LYSTRUPHAVE. Henning Graugaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. januar 1996Jørgen Skovgaard Nielsen forlater styretFONDEN LYSTRUPHAVEJørgen Skovgaard Nielsen forlater styret for FONDEN LYSTRUPHAVE etter en periode på 10 år. Henning Graugaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. januar 1996Johannes Christensen Klemmensen forlater ledelsenFONDEN LYSTRUPHAVEJohannes Christensen Klemmensen forlater ledelsen for FONDEN LYSTRUPHAVE etter en periode på 10 år. Henning Graugaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. oktober 1994Flere forlater styretFONDEN LYSTRUPHAVE3 medlemmer forlater styret for FONDEN LYSTRUPHAVE. Henning Graugaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mai 1993Flere forlater styretFONDEN LYSTRUPHAVE4 medlemmer forlater styret for FONDEN LYSTRUPHAVE. Henning Graugaard Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 1992Nytt navn: FONDEN LYSTRUPHAVEFONDEN LYSTRUPHAVEVirksomheten skifter navn til FONDEN LYSTRUPHAVE. Henning Graugaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. juni 1986Henning Graugaard Nielsen blir med i styretFONDEN LYSTRUPHAVEHenning Graugaard Nielsen blir med i styret for FONDEN LYSTRUPHAVE.Se mere
16. juni 1986Nye navn i ledelsenFONDEN LYSTRUPHAVE3 nye personer i ledelsen for FONDEN LYSTRUPHAVE. Henning Graugaard Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. juni 1986Ny status NORMALFONDEN LYSTRUPHAVETidligere status: Ukjent. Henning Graugaard Nielsen er medlem av styret.Se mere