31. mai 2007Lars Schou Graabek forlater ledelsenGRAABEK CONSULT ApSLars Schou Graabek forlater ledelsen for GRAABEK CONSULT ApS etter en periode på 1 år.Se mere
14. mai 2007Nytt navn: GRAABEK CONSULT ApSKONSULENTFIRMA HENNING GRAABEK ApSKONSULENTFIRMA HENNING GRAABEK ApS skifter navn til GRAABEK CONSULT ApS. Lars Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2006Lars Schou Graabek forlater styretWINDPARTNER HOLDING ApSLars Schou Graabek forlater styret for WINDPARTNER HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
12. september 2006Lars Schou Graabek forlater ledelsenWINDPARTNER HOLDING ApSLars Schou Graabek forlater ledelsen for WINDPARTNER HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
13. mars 2006Lars Schou Graabek forlater ledelsenWINDPARTNER ApSLars Schou Graabek forlater ledelsen for WINDPARTNER ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortWINDPARTNER ApSWINDPARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lars Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortWINDPARTNER HOLDING ApSWINDPARTNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lars Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2006AdresseendringKONSULENTFIRMA HENNING GRAABEK ApSKONSULENTFIRMA HENNING GRAABEK ApS flytter fra København K til Skælskør. Lars Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2006Lars Schou Graabek blir med i ledelsenKONSULENTFIRMA HENNING GRAABEK ApSLars Schou Graabek blir med i ledelsen for KONSULENTFIRMA HENNING GRAABEK ApS.Se mere
14. februar 2006Nytt navn: KONSULENTFIRMA HENNING GRAABEK ApSApS KBUS 17 NR. 4742ApS KBUS 17 NR. 4742 skifter navn til KONSULENTFIRMA HENNING GRAABEK ApS. Lars Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2005AdresseendringWINDPARTNER ApSWINDPARTNER ApS flytter fra Skælskør til Ørsted. Lars Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2005AdresseendringWINDPARTNER HOLDING ApSWINDPARTNER HOLDING ApS flytter fra Skælskør til Ørsted. Lars Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortWINDPARTNER HOLDING ApSWINDPARTNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lars Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortWINDPARTNER ApSWINDPARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. juli 2003 til 31. desember 2004. Lars Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortWINDPARTNER HOLDING ApSWINDPARTNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lars Schou Graabek er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2004Lars Schou Graabek blir med i ledelsenWINDPARTNER HOLDING ApSLars Schou Graabek blir med i ledelsen for WINDPARTNER HOLDING ApS.Se mere
17. mars 2004Lars Schou Graabek blir med i ledelsenWINDPARTNER ApSLars Schou Graabek blir med i ledelsen for WINDPARTNER ApS.Se mere
29. januar 2004Lars Schou Graabek blir med i styretWINDPARTNER HOLDING ApSLars Schou Graabek erstatter Flemming Michael Reinholdt i styret for WINDPARTNER HOLDING ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
29. januar 2004AdresseendringWINDPARTNER HOLDING ApSWINDPARTNER HOLDING ApS flytter fra Egå til Skælskør. Lars Schou Graabek er medlem av styret.Se mere