27. juniUnderskudd på DKK 2,0 mio.LuaBio ApSLuaBio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Daniel Niemi er medlem av styret.Se mere
23. maiAlex Toftgaard Nielsen forlater styretLuaBio ApSAlex Toftgaard Nielsen forlater styret for LuaBio ApS etter en periode på 1 år. Henrik Daniel Niemi er fortsatt styremedlem.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 3,6 mio.LuaBio ApSLuaBio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Daniel Niemi er medlem av styret.Se mere
31. mai 2023Stephanie Maria Anna Redl forlater ledelsenLuaBio ApSStephanie Maria Anna Redl forlater ledelsen for LuaBio ApS etter en periode på 3 år. Henrik Daniel Niemi er medlem av styret.Se mere
21. februar 2023Henrik Daniel Niemi blir med i styretLuaBio ApSHenrik Daniel Niemi blir med i styret for LuaBio ApS.Se mere