27. juniUnderskudd på DKK 2,0 mio.LuaBio ApSLuaBio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Maximilian Kufner er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiAlex Toftgaard Nielsen forlater styretLuaBio ApSAlex Toftgaard Nielsen forlater styret for LuaBio ApS etter en periode på 1 år. Maximilian Kufner er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 3,6 mio.LuaBio ApSLuaBio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Maximilian Kufner er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Stephanie Maria Anna Redl forlater ledelsenLuaBio ApSStephanie Maria Anna Redl forlater ledelsen for LuaBio ApS etter en periode på 3 år. Maximilian Kufner er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2023Maximilian Kufner blir med i styretLuaBio ApSMaximilian Kufner blir med i styret for LuaBio ApS.Se mere
28. november 2022Maximilian Kufner blir med i ledelsenLuaBio ApSMaximilian Kufner blir med i ledelsen for LuaBio ApS.Se mere