10. juniAdresseendringPENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApSPENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApS flytter til ny adresse i København K. Henrik Gunolf er medlem av styret.Se mere
5. aprilNiels Henning Borger Rasmussen blir med i ledelsenPENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApSNiels Henning Borger Rasmussen blir med i ledelsen for PENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApS. Henrik Gunolf er medlem av styret.Se mere
25. marsUnderskudd på DKK 3,3 mio.PENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApSPENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Gunolf er medlem av styret.Se mere
22. september 2023Henrik Gunolf blir med i styretPENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApSHenrik Gunolf blir med i styret for PENSIONSSELSKABET PENSION & HEALTH CARE SERVICES ApS.Se mere
27. april 2016Henrik Gunolf forlater styretSOS International A/SHenrik Gunolf forlater styret for SOS International A/S etter en periode på 1 år.Se mere
14. mai 2015Overskudd på DKK 259.000 SOS International A/SSOS International A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Henrik Gunolf er medlem av styret.Se mere
21. april 2015Henrik Gunolf blir med i styretSOS International A/SHenrik Gunolf blir med i styret for SOS International A/S.Se mere