14. april 2005Henrik Jørgensen forlater styretGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/SHenrik Jørgensen forlater styret for GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
4. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/SGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Henrik Jørgensen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2004Robin Craig McKnight forlater styretGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/SRobin Craig McKnight forlater styret for GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S etter en periode på 5 år. Henrik Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. januar 2004Jan Sten Otto Drakenberg blir med i styretGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/SJan Sten Otto Drakenberg erstatter Lars Eric Lundgren i styret for GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Henrik Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. januar 2004Jan Sten Otto Drakenberg blir adm. direktørGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/SJan Sten Otto Drakenberg erstatter Lars Eric Lundgren som adm. direktør i GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S. Henrik Jørgensen er medlem av styret.Se mere
16. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/SGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Henrik Jørgensen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/SGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Henrik Jørgensen er medlem av styret.Se mere
2. juli 2002AdresseendringGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/SGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S flytter fra Glostrup til Roskilde. Henrik Jørgensen er medlem av styret.Se mere
15. februar 2002Henrik Jørgensen blir med i styretGOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/SHenrik Jørgensen erstatter Helge Berntsen i styret for GOODYEAR DUNLOP TIRES DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
28. mars 1995Henrik Jørgensen forlater ledelsenRABATTEN ApSHenrik Jørgensen forlater ledelsen for RABATTEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. mai 1993Nytt navn: RABATTEN ApSANPARTSSELSKABET ISOCIANPARTSSELSKABET ISOCI skifter navn til RABATTEN ApS. Henrik Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 1990StiftelseANPARTSSELSKABET ISOCIANPARTSSELSKABET ISOCI stiftes i bransjen engroshandel med affaldsprodukter. Henrik Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere