2. septemberEndring i eierkretsenFOSS AF 24. AUGUST 1998 ApSDorte Grete Foss er ikke lenger registrert som reell eier av FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS. Henrik Wiboltt er medlem av styret.Se mere
2. septemberEndring i eierkretsenFOSS NORDIC A/SDorte Grete Foss er ikke lenger registrert som reell eier av FOSS NORDIC A/S. Henrik Wiboltt er styreleder.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 1,2 mio.FOSS NORDIC A/SFOSS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Wiboltt er styreleder.Se mere
25. marsUnderskudd på DKK 1,8 mio.FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApSFOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Wiboltt er medlem av styret.Se mere
1. januarCharlotte Bred Leerhøj Israelsen blir adm. direktørFOSS NORDIC A/SCharlotte Bred Leerhøj Israelsen blir adm. direktør i FOSS NORDIC A/S. Henrik Wiboltt er styreleder.Se mere
31. desember 2023Peter Juel Christensen slutter som adm. direktørFOSS NORDIC A/SPeter Juel Christensen slutter som adm. direktør i FOSS NORDIC A/S. Henrik Wiboltt er styreleder.Se mere
8. november 2023 · ifu.dkIFU SÆLGER AKTIER I FOSS EFTER VELLYKKET ETABLERING I INDIENVed at stille aktiekapital til rådighed har de delt den økonomiske risiko, og deres erfaring i Indien har skabt stor tryghed for vores forretning.” Henrik Wiboltt, Senior Vice President of Sales hos FOSS. Les artikkel
1. juni 2023Jesper Sabroe blir med i styretFOSS NORDIC A/SJesper Sabroe blir med i styret for FOSS NORDIC A/S. Henrik Wiboltt er fortsatt styreleder.Se mere
1. juni 2023Jesper Sabroe blir med i styretFOSS AF 24. AUGUST 1998 ApSJesper Sabroe blir med i styret for FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS. Henrik Wiboltt er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2023Kenneth Aaby Sachse forlater styretFOSS NORDIC A/SKenneth Aaby Sachse forlater styret for FOSS NORDIC A/S etter en periode på 8 år. Henrik Wiboltt er fortsatt styreleder.Se mere
31. mai 2023Kenneth Aaby Sachse forlater styretFOSS AF 24. AUGUST 1998 ApSKenneth Aaby Sachse forlater styret for FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS etter en periode på 10 år. Henrik Wiboltt er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mars 2023Underskudd på DKK 16 mio.FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApSFOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Wiboltt er medlem av styret.Se mere
22. mars 2023Overskudd på DKK 704.000 FOSS NORDIC A/SFOSS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Wiboltt er styreleder.Se mere
28. mars 2022Overskudd på DKK 869.000 FOSS NORDIC A/SFOSS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Wiboltt er styreleder.Se mere
28. mars 2022Overskudd på DKK 10 mio.FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApSFOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Wiboltt er medlem av styret.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.FOSS NORDIC A/SFOSS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Wiboltt er styreleder.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 4,9 mio.FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApSFOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Wiboltt er medlem av styret.Se mere
27. mars 2020Overskudd på DKK 10 mio.FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApSFOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Wiboltt er medlem av styret.Se mere
27. mars 2020Overskudd på DKK 900.000 FOSS NORDIC A/SFOSS NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Wiboltt er styreleder.Se mere
1. oktober 2019Peter Juel Christensen blir adm. direktørFOSS NORDIC A/SPeter Juel Christensen erstatter Morten Løgager som adm. direktør i FOSS NORDIC A/S. Henrik Wiboltt er styreleder.Se mere