17. januar 2003Hsieh Fu Hua forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIHsieh Fu Hua forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 2 år.Se mere
22. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Hsieh Fu Hua er medlem av styret.Se mere
6. mai 2002Erstatning i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI3 endringer i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI. Hsieh Fu Hua er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Hsieh Fu Hua er medlem av styret.Se mere
30. mai 2001Hsieh Fu Hua blir med i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIHsieh Fu Hua erstatter Carl Christian Nielsen i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 2 år.Se mere