30. mars 2006Tan Yam Pin forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNITan Yam Pin forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 3 år.Se mere
2. januar 2006Knud Mohr forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIKnud Mohr forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 4 år. Tan Yam Pin er fortsatt styremedlem.Se mere
2. januar 2006Niels Henrik Jensen blir adm. direktørA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNINiels Henrik Jensen erstatter Mark Anthony Wilson som adm. direktør i A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI. Tan Yam Pin er medlem av styret.Se mere
11. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Tan Yam Pin er medlem av styret.Se mere
28. april 2005Flemming Aaskov Jørgensen forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIFlemming Aaskov Jørgensen forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 2 år. Tan Yam Pin er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Tan Yam Pin er medlem av styret.Se mere
25. november 2003Sven Dyrløv Madsen forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNISven Dyrløv Madsen forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 6 år. Tan Yam Pin er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Tan Yam Pin er medlem av styret.Se mere
30. april 2003Tan Yam Pin blir med i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNITan Yam Pin blir med i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI.Se mere
30. april 2003AdresseendringA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI flytter til ny adresse i København Ø. Tan Yam Pin er medlem av styret.Se mere