16. januar 2007Nils Fredrik Tambs blir med i ledelsenNSI INSURANCE A/SNils Fredrik Tambs erstatter Hugeo Dahle i ledelsen for NSI INSURANCE A/S etter en periode på 6 år.Se mere
6. desember 2006AdresseendringNSI INSURANCE A/SNSI INSURANCE A/S flytter til ny adresse i København K. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2005AdresseendringNSI INSURANCE A/SNSI INSURANCE A/S flytter til ny adresse i København K. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortNSI INSURANCE A/SNSI INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2004Jan Kildal forlater styretNSI INSURANCE A/SJan Kildal forlater styret for NSI INSURANCE A/S etter en periode på 3 år. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortNSI INSURANCE A/SNSI INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2003Nytt navn: NSI INSURANCE A/SNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S skifter navn til NSI INSURANCE A/S. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2001 til 31. desember 2001. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2002AdresseendringNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S flytter fra Hvidovre til København K. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2001Ny selskapsform AktieselskabNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S skifter selskapsform. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2001StiftelseNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S stiftes i bransjen skadesforsikringsvirksomhed. Hugeo Dahle er medlem af ledelsen.Se mere