19. august 2004Jan Kildal forlater styretNSI INSURANCE A/SJan Kildal forlater styret for NSI INSURANCE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
17. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortNSI INSURANCE A/SNSI INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jan Kildal er styreleder.Se mere
19. desember 2003Nytt navn: NSI INSURANCE A/SNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S skifter navn til NSI INSURANCE A/S. Jan Kildal er styreleder.Se mere
22. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jan Kildal er styreleder.Se mere
19. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2001 til 31. desember 2001. Jan Kildal er styreleder.Se mere
5. april 2002AdresseendringNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S flytter fra Hvidovre til København K. Jan Kildal er styreleder.Se mere
2. juni 2001Ny selskapsform AktieselskabNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S skifter selskapsform. Jan Kildal er styreleder.Se mere
1. juni 2001StiftelseNSI FORSIKRING A/SNSI FORSIKRING A/S stiftes i bransjen skadesforsikringsvirksomhed. Jan Kildal er styreleder.Se mere