9. mai 2005Hugh L Miller forlater styretNORDIC PLASTIC SERVICE A/SHugh L Miller forlater styret for NORDIC PLASTIC SERVICE A/S etter en periode på 4 år.Se mere
31. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Hugh L Miller er medlem av styret.Se mere
23. februar 2004Regnskap for 2003 offentligjortRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Hugh L Miller er medlem av styret.Se mere
10. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Hugh L Miller er medlem av styret.Se mere
10. januar 2003Joseph Charles Kluck blir med i styretRTP NORDIC A/SJoseph Charles Kluck erstatter Steve T Bowen i styret for RTP NORDIC A/S etter en periode på 2 år. Hugh L Miller er fortsatt styremedlem.Se mere
14. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Hugh L Miller er medlem av styret.Se mere
1. juli 2001Ny bransje: Engroshandel med kemiske produkterRTP NORDIC A/STidligere bransje: Uoplyst. Hugh L Miller er medlem av styret.Se mere
23. mai 2001Hugh L Miller blir med i styretRTP NORDIC A/SHugh L Miller blir med i styret for RTP NORDIC A/S.Se mere
23. mai 2001Niels Erik Jakob Engberg Schlüntz blir med i ledelsenRTP NORDIC A/SNiels Erik Jakob Engberg Schlüntz erstatter Preben Bang Henriksen i ledelsen for RTP NORDIC A/S etter en periode på 5 måneder. Hugh L Miller er medlem av styret.Se mere
23. mai 2001AdresseendringRTP NORDIC A/SRTP NORDIC A/S flytter fra Aalborg til Hinnerup. Hugh L Miller er medlem av styret.Se mere
23. mai 2001Nytt navn: RTP NORDIC A/SSLP 11.669 A/SSLP 11.669 A/S skifter navn til RTP NORDIC A/S. Hugh L Miller er medlem av styret.Se mere