WasteHero ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Hussam El-Din Muhammed Mansour er adm. direktør i virksomheten.
HM Holding 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Hussam El-Din Muhammed Mansour eier 100% av virksomheten.
Kenneth Paul Forster erstatter Rohit Arun Bhosale i styret for WasteHero ApS etter en periode på 12 måneder. Hussam El-Din Muhammed Mansour eier 69,2% av virksomheten.
HM Holding 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. august 2021 til 31. desember 2021. Hussam El-Din Muhammed Mansour eier 100% av virksomheten.