12. september 2000Håkan Walberg forlater styretSIGMA ADMIT A/SHåkan Walberg forlater styret for SIGMA ADMIT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
3. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortSIGMA ADMIT A/SSIGMA ADMIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Håkan Walberg er medlem av styret.Se mere
6. juni 2000Niels Lenander Jensen blir med i ledelsenSIGMA ADMIT A/SNiels Lenander Jensen erstatter Vagn Majland i ledelsen for SIGMA ADMIT A/S etter en periode på 7 år. Håkan Walberg er medlem av styret.Se mere
28. februar 2000AdresseendringSIGMA ADMIT A/SSIGMA ADMIT A/S flytter fra Ballerup til Rødovre. Håkan Walberg er medlem av styret.Se mere
30. desember 1999Nytt navn: SIGMA ADMIT A/SSIGMA VM LINE A/SSIGMA VM LINE A/S skifter navn til SIGMA ADMIT A/S. Håkan Walberg er medlem av styret.Se mere
29. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortSIGMA VM LINE A/SSIGMA VM LINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Håkan Walberg er medlem av styret.Se mere
1. mars 1999Håkan Walberg blir med i styretSIGMA VM LINE A/SHåkan Walberg blir med i styret for SIGMA VM LINE A/S.Se mere