31. desember 2012Ib Juhl Frandsen forlater ledelsenSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FIb Juhl Frandsen forlater ledelsen for SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F etter en periode på 15 år.Se mere
11. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2012Jens Sømand Larsen blir med i styretSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FJens Sømand Larsen erstatter Vigandt Roman Jørgensen i styret for SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F etter en periode på 10 år. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2009Finn Fonseca Kvesel blir med i styretSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FFinn Fonseca Kvesel erstatter Viggo Frode Andersen i styret for SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F etter en periode på 2 år. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2009Ny selskapsform Øvrige virksomhedsformerSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F skifter selskapsform. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2008Hemming Nielsen blir med i styretSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FHemming Nielsen erstatter Jørn Jensen i styret for SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F etter en periode på 4 år. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden forsikringSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FTidligere bransje: Skadesforsikringsvirksomhed. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2007Nye navn i styretSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F2 nye medlemmer blir med i styret for SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2004Jørn Jensen blir med i styretSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FJørn Jensen erstatter Hans Jørgen Larsen i styret for SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F etter en periode på 8 år. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2002Vigandt Roman Jørgensen blir med i styretSKAGENS SKIBSFORSIKRING G/FVigandt Roman Jørgensen blir med i styret for SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F. Ib Juhl Frandsen er medlem af ledelsen.Se mere