17. mars 2006Martin Bukhave Vestergaard blir med i styretGUNNARS GLAS A/SMartin Bukhave Vestergaard erstatter Ilse Kræmmergaard Fejsø i styret for GUNNARS GLAS A/S etter en periode på 10 år.Se mere
1. januar 2006Endring i eierkretsenGUNNARS GLAS A/SMartin Bukhave Vestergaard registrert som reell eier av GUNNARS GLAS A/S. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
11. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
15. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
11. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
25. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
5. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
10. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
10. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
16. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
28. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
9. oktober 1996Nytt navn: GUNNARS GLAS A/SGUNNARS GALS A/SGUNNARS GALS A/S skifter navn til GUNNARS GLAS A/S. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere
20. juni 1996StiftelseGUNNARS GALS A/SGUNNARS GALS A/S stiftes i bransjen glarmesterforretninger. Ilse Kræmmergaard Fejsø er medlem av styret.Se mere