19. januar 2016 · Folkebladet VIP75-årig arbejder stadig: "Irriterende at lave ingenting"Verner Mathiasen stammer fra Brønderslev og var aktiv med at arbejde helt fra dreng - som avisbud. Les artikkel
26. mai 2010Verner Mathiasen forlater styretGUNNARS GLAS A/SVerner Mathiasen forlater styret for GUNNARS GLAS A/S etter en periode på 14 år.Se mere
1. januar 2010Endring i eierkretsenGUNNARS GLAS A/SEsben Fejsø registrert som reell eier av GUNNARS GLAS A/S. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
2. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
22. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: GlarmestervirksomhedGUNNARS GLAS A/STidligere bransje: Glarmesterforretninger. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
23. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
17. mars 2006Martin Bukhave Vestergaard blir med i styretGUNNARS GLAS A/SMartin Bukhave Vestergaard erstatter Ilse Kræmmergaard Fejsø i styret for GUNNARS GLAS A/S etter en periode på 10 år. Verner Mathiasen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2006Endring i eierkretsenGUNNARS GLAS A/SMartin Bukhave Vestergaard registrert som reell eier av GUNNARS GLAS A/S. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
11. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
15. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
11. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
25. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
5. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
10. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
10. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
16. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
28. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortGUNNARS GLAS A/SGUNNARS GLAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 1996Nytt navn: GUNNARS GLAS A/SGUNNARS GALS A/SGUNNARS GALS A/S skifter navn til GUNNARS GLAS A/S. Verner Mathiasen er medlem av styret.Se mere