30. november 2018 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerGNP Energy Danmark A/S Kent Marvin Eriksen Kvalvik er indtrådt i direktionen hos GNP Energy Danmark A/S i stedet for Ina Kjøller. Les artikkel
21. november 2018Kent Marvin Eriksen Kvalvik blir med i ledelsenGNP Energy Danmark A/SKent Marvin Eriksen Kvalvik erstatter Ina Kjøller i ledelsen for GNP Energy Danmark A/S etter en periode på 2 år.Se mere
16. juni 2018Underskudd på DKK 2,8 mio.GNP Energy Danmark A/SGNP Energy Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ina Kjøller er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2018Nytt navn: GNP Energy Danmark A/SGNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S skifter navn til GNP Energy Danmark A/S. Ina Kjøller er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2017AdresseendringGNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S flytter fra København K til Kgs. Lyngby. Ina Kjøller er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2017Underskudd på DKK 207.513 GNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. desember 2016. Ina Kjøller er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2017AdresseendringGNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S flytter fra Fredericia til København K. Ina Kjøller er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2017Heidi Kirkeberg blir med i styretGNPower Danmark A/SHeidi Kirkeberg erstatter Nils Morten Foss i styret for GNPower Danmark A/S etter en periode på 3 måneder. Ina Kjøller er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2017Ina Kjøller blir med i ledelsenGNPower Danmark A/SIna Kjøller erstatter Nils Morten Foss i ledelsen for GNPower Danmark A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere