30. november 2018 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerSamtidig er Lars Borup Pedersen indtrådt u bestyrelsen, mens Heidi Kirkeberg og Martin Gustafsson er trådt ud af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
21. november 2018Martin Gustafsson forlater styretGNP Energy Danmark A/SMartin Gustafsson forlater styret for GNP Energy Danmark A/S etter en periode på 2 år.Se mere
16. juni 2018Underskudd på DKK 2,8 mio.GNP Energy Danmark A/SGNP Energy Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Martin Gustafsson er medlem av styret.Se mere
9. januar 2018Nytt navn: GNP Energy Danmark A/SGNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S skifter navn til GNP Energy Danmark A/S. Martin Gustafsson er medlem av styret.Se mere
28. november 2017AdresseendringGNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S flytter fra København K til Kgs. Lyngby. Martin Gustafsson er medlem av styret.Se mere
6. juni 2017Underskudd på DKK 207.513 GNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. desember 2016. Martin Gustafsson er medlem av styret.Se mere
11. januar 2017AdresseendringGNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S flytter fra Fredericia til København K. Martin Gustafsson er medlem av styret.Se mere
9. januar 2017Heidi Kirkeberg blir med i styretGNPower Danmark A/SHeidi Kirkeberg erstatter Nils Morten Foss i styret for GNPower Danmark A/S etter en periode på 3 måneder. Martin Gustafsson er fortsatt styremedlem.Se mere
9. januar 2017Ina Kjøller blir med i ledelsenGNPower Danmark A/SIna Kjøller erstatter Nils Morten Foss i ledelsen for GNPower Danmark A/S etter en periode på 3 måneder. Martin Gustafsson er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2016AdresseendringGNPower Danmark A/SGNPower Danmark A/S flytter fra København K til Fredericia. Martin Gustafsson er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2016Martin Gustafsson blir med i styretGNPower Danmark A/SMartin Gustafsson blir med i styret for GNPower Danmark A/S.Se mere
6. oktober 2016Nils Morten Foss blir med i ledelsenGNPower Danmark A/SNils Morten Foss blir med i ledelsen for GNPower Danmark A/S. Martin Gustafsson er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2016Nytt navn: GNPower Danmark A/SA/S STM nr. 2001A/S STM nr. 2001 skifter navn til GNPower Danmark A/S. Martin Gustafsson er medlem av styret.Se mere