28. november 2007Inga Nilsson forlater styretVOLVO DANMARK HOLDING A/SInga Nilsson forlater styret for VOLVO DANMARK HOLDING A/S etter en periode på 9 år.Se mere
28. november 2007Inga Nilsson forlater ledelsenVOLVO DANMARK HOLDING A/SInga Nilsson forlater ledelsen for VOLVO DANMARK HOLDING A/S etter en periode på 9 år.Se mere
18. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2006AdresseendringVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S flytter fra Herlev til Taastrup. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2005Niels Ryge Andersson blir med i styretVOLVO DANMARK HOLDING A/SNiels Ryge Andersson erstatter Bo Foss Vilstrup i styret for VOLVO DANMARK HOLDING A/S etter en periode på 6 år. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2002AdresseendringVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S flytter fra Brøndby til Herlev. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2002Ny bransje: ArkitektvirksomhedVOLVO DANMARK HOLDING A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortVOLVO DANMARK HOLDING A/SVOLVO DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 20. januar 1998 til 31. desember 1998. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 1998Nytt navn: VOLVO DANMARK HOLDING A/SKM 160 A/SKM 160 A/S skifter navn til VOLVO DANMARK HOLDING A/S. Inga Nilsson er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 1998Inga Nilsson blir med i styretKM 160 A/SInga Nilsson blir med i styret for KM 160 A/S.Se mere
10. desember 1998Inga Nilsson blir med i ledelsenKM 160 A/SInga Nilsson erstatter Jørgen Byriel i ledelsen for KM 160 A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere