1. august 2010Inge-Lise Hansen forlater styretANGUL HOLDING A/SInge-Lise Hansen forlater styret for ANGUL HOLDING A/S etter en periode på 6 år.Se mere
2. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortANGUL HOLDING A/SANGUL HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
6. april 2009AdresseendringANGUL HOLDING A/SANGUL HOLDING A/S flytter til ny adresse i Frederiksberg C. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortANGUL HOLDING A/SANGUL HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
23. april 2008Inge-Lise Hansen forlater styretBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/SInge-Lise Hansen forlater styret for BUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Andre post- og kurertjenesterBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/STidligere bransje: Kurertjeneste og udbringning af dagblade. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
17. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/SBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
17. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortANGUL HOLDING A/SANGUL HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
15. januar 2007Ny bransje: Kurertjeneste og udbringning af dagbladeBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/STidligere bransje: Adresseringsbureauer. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
3. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/SBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/S offentliggjør regnskap for perioden 27. januar 2005 til 30. juni 2006. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
3. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortANGUL HOLDING A/SANGUL HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 27. januar 2005 til 30. juni 2006. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
19. oktober 2006Nytt navn: BUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/SMBE FREDERIKSBERG A/SMBE FREDERIKSBERG A/S skifter navn til BUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/S. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
24. februar 2005Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeANGUL HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
10. februar 2005Ny bransje: AdresseringsbureauerMBE FREDERIKSBERG A/STidligere bransje: Uoplyst. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
27. januar 2005StiftelseMBE FREDERIKSBERG A/SMBE FREDERIKSBERG A/S stiftes i bransjen uoplyst. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere
27. januar 2005StiftelseANGUL HOLDING A/SANGUL HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Inge-Lise Hansen er medlem av styret.Se mere