7. september 2010Martin Byberg Jensen blir med i styretBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/SMartin Byberg Jensen erstatter Thorbjørn Moy i styret for BUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/S etter en periode på 2 år.Se mere
2. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/SBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Thorbjørn Moy er medlem av styret.Se mere
2. april 2009AdresseendringBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/SBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/S flytter til ny adresse i Frederiksberg C. Thorbjørn Moy er medlem av styret.Se mere
16. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/SBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Thorbjørn Moy er medlem av styret.Se mere
23. april 2008Thorbjørn Moy blir med i styretBUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/SThorbjørn Moy blir med i styret for BUSINESS SERVICE FREDERIKSBERG A/S.Se mere