15. januar 2000Inge Merete Hounsgaard forlater styretTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/SInge Merete Hounsgaard forlater styret for TECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S etter en periode på 10 år.Se mere
11. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Inge Merete Hounsgaard er medlem av styret.Se mere
2. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Inge Merete Hounsgaard er medlem av styret.Se mere
3. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Inge Merete Hounsgaard er medlem av styret.Se mere
10. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Inge Merete Hounsgaard er medlem av styret.Se mere
14. februar 1990Nytt navn: TECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/SA/S PSE NR. 3480A/S PSE NR. 3480 skifter navn til TECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S. Inge Merete Hounsgaard er medlem av styret.Se mere
13. februar 1990Flere forlater styretA/S PSE NR. 34803 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 3480. Inge Merete Hounsgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
13. februar 1990Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 3480Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 3480 etter en periode på 5 måneder. Inge Merete Hounsgaard er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1989StiftelseA/S PSE NR. 3480A/S PSE NR. 3480 stiftes i bransjen engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Inge Merete Hounsgaard er medlem av styret.Se mere