13. mars 2006Mette Wejergang forlater styretTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/SMette Wejergang forlater styret for TECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S etter en periode på 16 år.Se mere
5. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
29. august 2005AdresseendringTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S flytter fra København K til Faaborg. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
30. desember 2002Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknikTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STidligere bransje: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
8. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
26. august 2002AdresseendringTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S flytter fra Charlottenlund til København K. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
26. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
12. februar 2001AdresseendringTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S flytter fra København NV til Charlottenlund. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
7. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
15. januar 2000Inge Merete Hounsgaard forlater styretTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/SInge Merete Hounsgaard forlater styret for TECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S etter en periode på 10 år. Mette Wejergang er fortsatt styremedlem.Se mere
11. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
2. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
3. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
10. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortTECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/STECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
14. februar 1990Nytt navn: TECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/SA/S PSE NR. 3480A/S PSE NR. 3480 skifter navn til TECHNODATA - NIELSEN OG PETERSEN A/S. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
13. februar 1990Flere forlater styretA/S PSE NR. 34803 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 3480. Mette Wejergang er fortsatt styremedlem.Se mere
13. februar 1990Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 3480Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 3480 etter en periode på 5 måneder. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1989StiftelseA/S PSE NR. 3480A/S PSE NR. 3480 stiftes i bransjen engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Mette Wejergang er medlem av styret.Se mere