24. juni 2015Inge Ruth Nielsen forlater styretRØSTOFTE MASKINER A/SInge Ruth Nielsen forlater styret for RØSTOFTE MASKINER A/S etter en periode på 37 år.Se mere
15. april 2015Overskudd på DKK 1,1 mio.RØSTOFTE MASKINER A/SRØSTOFTE MASKINER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. april 2014Overskudd på DKK 1,4 mio.RØSTOFTE MASKINER A/SRØSTOFTE MASKINER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2013Nytt navn: RØSTOFTE MASKINER A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S skifter navn til RØSTOFTE MASKINER A/S. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. april 2013Overskudd på DKK 1,3 mio.RØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
10. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
10. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
17. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertilRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/STidligere bransje: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2006Lene Merethe Andersen blir med i styretRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SLene Merethe Andersen erstatter Verner Nielsen i styret for RØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S etter en periode på 9 år. Inge Ruth Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. september 2002Endring i eierkretsenRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SJørn Dann Nielsen registrert som reell eier av RØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Inge Ruth Nielsen er medlem av styret.Se mere