1. desember 2006Lene Merethe Andersen blir med i styretRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SLene Merethe Andersen erstatter Verner Nielsen i styret for RØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S etter en periode på 9 år.Se mere
15. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Verner Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Verner Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Verner Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Verner Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. september 2002Endring i eierkretsenRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SJørn Dann Nielsen registrert som reell eier av RØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S. Verner Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Verner Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Verner Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Verner Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Verner Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Verner Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. februar 1998Verner Nielsen blir med i styretRØSTOFTE MASKINFORRETNING A/SVerner Nielsen erstatter Knud Asger Nielsen i styret for RØSTOFTE MASKINFORRETNING A/S etter en periode på 20 år.Se mere