19. desember 2001Inge Zacho Nielsen forlater styretINDBO MØBLER A/SInge Zacho Nielsen forlater styret for INDBO MØBLER A/S etter en periode på 4 år.Se mere
20. august 2001Regnskap for 2001 offentligjortINDBO MØBLER A/SINDBO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars. Inge Zacho Nielsen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2000AdresseendringINDBO MØBLER A/SINDBO MØBLER A/S flytter fra København K til Charlottenlund. Inge Zacho Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. september 2000Regnskap for 2000 offentligjortINDBO MØBLER A/SINDBO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1999 til 31. mars. Inge Zacho Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. august 1999Regnskap for 1999 offentligjortINDBO MØBLER A/SINDBO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1998 til 31. mars. Inge Zacho Nielsen er medlem av styret.Se mere
17. juli 1998Regnskap for 1998 offentligjortINDBO MØBLER A/SINDBO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1997 til 31. mars. Inge Zacho Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. mai 1998Inge Zacho Nielsen blir med i styretINDBO MØBLER A/SInge Zacho Nielsen erstatter Kai Nielsen i styret for INDBO MØBLER A/S etter en periode på 30 år.Se mere