20. mai 1998Inge Zacho Nielsen blir med i styretINDBO MØBLER A/SInge Zacho Nielsen erstatter Kai Nielsen i styret for INDBO MØBLER A/S etter en periode på 30 år.Se mere
28. juli 1997Regnskap for 1997 offentligjortINDBO MØBLER A/SINDBO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 31. mars. Kai Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortINDBO MØBLER A/SINDBO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Kai Nielsen er medlem av styret.Se mere
24. august 1995Nye navn i styretINDBO MØBLER A/S2 nye medlemmer blir med i styret for INDBO MØBLER A/S. Kai Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. august 1995Karin Lauge Nielsen blir med i ledelsenINDBO MØBLER A/SKarin Lauge Nielsen erstatter Kai Nielsen i ledelsen for INDBO MØBLER A/S etter en periode på 27 år.Se mere
10. januar 1992Nytt navn: INDBO MØBLER A/SKAI NIELSEN MØBLER A/SKAI NIELSEN MØBLER A/S skifter navn til INDBO MØBLER A/S. Kai Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 1992Flere forlater styretKAI NIELSEN MØBLER A/S2 medlemmer forlater styret for KAI NIELSEN MØBLER A/S. Kai Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 1968StiftelseKAI NIELSEN MØBLER A/SKAI NIELSEN MØBLER A/S stiftes i bransjen møbelforretninger. Kai Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere