21. januar 2020Ingelise Maja Håkansson forlater ledelsenMOGENS HÅKANSSON ApSIngelise Maja Håkansson forlater ledelsen for MOGENS HÅKANSSON ApS etter en periode på 8 år.Se mere
21. januar 2020Endring i eierkretsenMOGENS HÅKANSSON ApSIngelise Maja Håkansson er ikke lenger registrert som reell eier av MOGENS HÅKANSSON ApS.Se mere
30. august 2018Overskudd på DKK 59.936 MOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Ingelise Maja Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2017Overskudd på DKK 224.864 MOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ingelise Maja Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2016Underskudd på DKK 91.674 MOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Ingelise Maja Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2015Overskudd på DKK 288.167 MOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Ingelise Maja Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2014Overskudd på DKK 240.472 MOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ingelise Maja Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2013Overskudd på DKK 141.273 MOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ingelise Maja Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2012Overskudd på DKK 99.511 MOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ingelise Maja Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2012Ingelise Maja Håkansson blir med i ledelsenMOGENS HÅKANSSON ApSIngelise Maja Håkansson erstatter Mogens Håkansson i ledelsen for MOGENS HÅKANSSON ApS etter en periode på 28 år.Se mere
19. juli 2012Endring i eierkretsenMOGENS HÅKANSSON ApSIngelise Maja Håkansson registrert som reell eier av MOGENS HÅKANSSON ApS.Se mere