19. juli 2012Ingelise Maja Håkansson blir med i ledelsenMOGENS HÅKANSSON ApSIngelise Maja Håkansson erstatter Mogens Håkansson i ledelsen for MOGENS HÅKANSSON ApS etter en periode på 28 år.Se mere
26. august 2011Regnskap for 2011 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2010Regnskap for 2010 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2010Ny bransje: InvesteringsselskaberMOGENS HÅKANSSON ApSTidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2009Regnskap for 2009 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2008AdresseendringMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS flytter fra Rønne til Grindsted. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2007Regnskap for 2007 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2002Regnskap for 2002 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
13. august 2002Ny bransje: Finansielle holdingselskaberMOGENS HÅKANSSON ApSTidligere bransje: Servicestationer med kiosksalg. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2000AdresseendringMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS flytter til ny adresse i Rønne. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortMOGENS HÅKANSSON ApSMOGENS HÅKANSSON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Mogens Håkansson er medlem af ledelsen.Se mere