12. augustErstatning i styretFonden Kulturhuset Skovlyst4 endringer i styret for Fonden Kulturhuset Skovlyst. Inger Marie Grund Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 4.419 Fonden Kulturhuset SkovlystFonden Kulturhuset Skovlyst offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Inger Marie Grund Petersen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 873 Fonden Kulturhuset SkovlystFonden Kulturhuset Skovlyst offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Inger Marie Grund Petersen er medlem av styret.Se mere
10. mars 2022Nye navn i styretFonden Kulturhuset Skovlyst2 nye medlemmer blir med i styret for Fonden Kulturhuset Skovlyst. Inger Marie Grund Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mars 2022Inger Marie Grund Petersen blir med i styretFonden Kulturhuset SkovlystInger Marie Grund Petersen blir med i styret for Fonden Kulturhuset Skovlyst.Se mere
1. mars 2022Ny selskapsform Erhvervsdrivende fondFonden Kulturhuset SkovlystFonden Kulturhuset Skovlyst skifter selskapsform. Inger Marie Grund Petersen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2022Ny status NORMALFonden Kulturhuset SkovlystTidligere status: Ukjent. Inger Marie Grund Petersen er medlem av styret.Se mere