12. augustErstatning i styretFonden Kulturhuset Skovlyst4 endringer i styret for Fonden Kulturhuset Skovlyst. Margaretha Cedergren er fortsatt styreleder.Se mere
7. august · saebyavis.dkSkovlyst – fra dansegulv til kulturhusMargaretha Cedergren og ungdomsholdet. Les artikkel
7. august · ligeher.nuNy bog: Fra dansegulv til kulturhusHelt fortjent får SæbyScenens ”grand old lady” Margaretha Cedergren en særlig plads i bogen. Les artikkel
24. maiOverskudd på DKK 4.419 Fonden Kulturhuset SkovlystFonden Kulturhuset Skovlyst offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Margaretha Cedergren er styreleder.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 873 Fonden Kulturhuset SkovlystFonden Kulturhuset Skovlyst offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Margaretha Cedergren er styreleder.Se mere
12. juli 2022Margaretha Cedergren forlater styretKULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApSMargaretha Cedergren forlater styret for KULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApS etter en periode på 5 år.Se mere
26. mai 2022Underskudd på DKK 29.368 KULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApSKULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Margaretha Cedergren er medlem av styret.Se mere
10. mars 2022Margaretha Cedergren blir med i styretFonden Kulturhuset SkovlystMargaretha Cedergren blir med i styret for Fonden Kulturhuset Skovlyst.Se mere
9. juni 2021Underskudd på DKK 30.900 KULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApSKULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Margaretha Cedergren er medlem av styret.Se mere
8. desember 2020Ny bransje: Anden udlejning af boligerKULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApSTidligere bransje: Uoplyst. Margaretha Cedergren er medlem av styret.Se mere
23. juni 2020Overskudd på DKK 11.418 KULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApSKULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Margaretha Cedergren er medlem av styret.Se mere
10. mai 2019Underskudd på DKK 11.932 KULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApSKULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Margaretha Cedergren er medlem av styret.Se mere
23. mai 2018Underskudd på DKK 19.576 KULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApSKULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Margaretha Cedergren er medlem av styret.Se mere
14. juni 2017Overskudd på DKK 4.955 KULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApSKULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Margaretha Cedergren er medlem av styret.Se mere
15. mai 2017Margaretha Cedergren blir med i styretKULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApSMargaretha Cedergren erstatter Leif Rasmussen i styret for KULTURHUS SKOVLYST SÆBY ApS etter en periode på 8 år.Se mere