1. juli 2018Endring i eierkretsenFK HUSET ApSInger Merethe Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av FK HUSET ApS.Se mere
24. mai 2018Overskudd på DKK 137.765 FK HUSET ApSFK HUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Inger Merethe Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 141.945 FK HUSET ApSFK HUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Inger Merethe Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mai 2016Overskudd på DKK 392.068 FK HUSET ApSFK HUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. september 2014 til 31. desember 2015. Inger Merethe Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2014Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedFK HUSET ApSTidligere bransje: Uoplyst. Inger Merethe Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
26. september 2014StiftelseFK HUSET ApSFK HUSET ApS stiftes i bransjen uoplyst. Inger Merethe Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. desember 1999Bryde Jan Nielsen blir med i ledelsenFAKSE KYSTENS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApSBryde Jan Nielsen erstatter Inger Merethe Nielsen i ledelsen for FAKSE KYSTENS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS etter en periode på 4 uker.Se mere
23. november 1999StiftelseFAKSE KYSTENS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApSFAKSE KYSTENS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS stiftes i bransjen uoplyst. Inger Merethe Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere