FAKSE KYSTENS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bryde Jan Nielsen eier 100% av virksomheten.
FAKSE KYSTENS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bryde Jan Nielsen er medlem af ledelsen.
FAKSE KYSTENS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bryde Jan Nielsen er medlem af ledelsen.