22. januar 2020Inger Østergaard forlater ledelsenOPOPOCCO ApSInger Østergaard forlater ledelsen for OPOPOCCO ApS etter en periode på 15 år.Se mere
22. januar 2020Endring i eierkretsenOPOPOCCO ApSInger Østergaard er ikke lenger registrert som reell eier av OPOPOCCO ApS.Se mere
3. april 2019Overskudd på DKK 164.515 OPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2018Overskudd på DKK 90.084 OPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2017Overskudd på DKK 32.790 OPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2016Overskudd på DKK 162.818 OPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2015Overskudd på DKK 363.286 OPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2014Overskudd på DKK 348.831 OPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2013Overskudd på DKK 314.307 OPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortOPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortOPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortOPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortOPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortOPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.OPOPOCCO ApSTidligere bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigt. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortOPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortOPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortOPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2004Ny bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigtOPOPOCCO ApSTidligere bransje: Glarmesterforretninger. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2004AdresseendringOPOPOCCO ApSOPOPOCCO ApS flytter fra Frederiksberg til Herlev. Inger Østergaard er medlem af ledelsen.Se mere